Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Virksomhedsform | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1998-04-15 fjernes Navne: ASX 8838 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 22, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-02 fjernes Direktion: Mohammad Hanif Sheikh (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-02 fjernes Omlægningsperiode slut: 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-02 fjernes Omlægningsperiode start: 1987-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-01 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-31 tilføjes Vedtægter: 1988-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1987-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 22, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-01 tilføjes Direktion: Mohammad Hanif Sheikh (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-01 tilføjes Navne: ASX 8838 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)