Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Binavne | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Revision fravalgt | Revisor | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Direktion | Regnskabs år | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-10 fjernes Binavne: CAPREOLUS INVEST A/S (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-05 tilføjes Navne: TKW HOLDING ApS (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-04 fjernes Navne: TKW HOLDING A/S (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-05 tilføjes Vedtægter: 2022-05-05 (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-04 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-05-05 fjernes Bestyrelse: Torsten Krüger Wegener (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-11)
Den 1999-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: VENTURE MARKETING I/S. (offentliggjort 1999-10-16)
Den 2008-02-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SCP INVEST XVIII A/S. (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-04-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TORSTEN WEGENER ApS. (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2021-12-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgelunden 10, 8300 Odder (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Hørret Skovvej 33, 8320 Mårslet (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2019-12-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-05 tilføjes Vedtægter: 2018-11-05 (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2018-11-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-11-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2017-11-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2017-11-29 fjernes Revisor: RR-SR A/S (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2017-11-07 tilføjes Revisor: RR-SR A/S (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2017-11-07 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET BJARNE AAEN & CO. ApS, STATSAUTORISERET REVISIONSSELSKAB (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-11-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2016-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hørret Skovvej 33, 8320 Mårslet (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2016-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Oddervej 318, 8320 Mårslet (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-21 tilføjes Legale ejere: Torsten Krüger Wegener (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2015-04-21 tilføjes Reelle ejere: Torsten Krüger Wegener (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-15)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-02-01 tilføjes Kontaktoplysninger: torsten@wegenercom.dk (offentliggjort 2009-02-25)
Den 2008-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oddervej 318, 8320 Mårslet (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2008-08-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Oddervej 318, 8320 Mårslet (offentliggjort 2003-10-27)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2006-02-02)
Den 2005-04-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulent- og investeringsvirksomhed samt administration. (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2005-04-08 tilføjes Kapital (Kapital): 1.215.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af bestyrelsesformanden eller af den administrerende direktør (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2005-04-08 tilføjes Vedtægter: 2005-04-08 (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2004-11-04 tilføjes Bestyrelse: Søren Holmvang (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-11-04 fjernes Bestyrelse: Søren Holmvang (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-04-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2006-02-02)
Den 2004-03-31 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oddervej 318, 8320 Mårslet (offentliggjort 2003-10-27)
Den 2003-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl. Munkegade 6, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-19 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-19 fjernes Bestyrelse: Frans Henrik Zakrisson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-05-29 tilføjes Navne: TKW HOLDING A/S (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2002-05-28 fjernes Navne: VENTURE MARKETING A/S (offentliggjort 2000-05-02)
Den 2002-05-29 fjernes Binavne: ADVENTURE MARKETING A/S (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-04-02 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET BJARNE AAEN & CO. ApS, STATSAUTORISERET REVISIONSSELSKAB (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2001-04-02 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-18 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-18 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET BJARNE AAEN & CO. ApS, STATSAUTORISERET REVISIONSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-17 tilføjes Navne: VENTURE MARKETING A/S (offentliggjort 2000-05-02)
Den 2000-03-16 fjernes Navne: ADVENTURE MARKETING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-09-20 fjernes Binavne: VENTURE MARKETING A/S (offentliggjort 2015-10-28)
Den 1999-08-04 fjernes Binavne: ADVENTURE MARKETING A/S (offentliggjort 2015-10-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-03-08 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-09-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-11-02)
Den 1996-07-11 tilføjes Navne: ADVENTURE MARKETING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-07-10 fjernes Navne: IMF ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-07-10 tilføjes Kapital (Kapital): 510.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-28 tilføjes Bestyrelse: Frans Henrik Zakrisson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-06-28 tilføjes Direktion: Søren Holmvang (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-06-28 fjernes Direktion: Søren Holmvang (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-03-05 tilføjes Navne: IMF ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-03-04 fjernes Navne: INTERNATIONAL MARKETING AND FINANCE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-02-21 tilføjes Bestyrelse: Torsten Krüger Wegener (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-02-21 fjernes Bestyrelse: Søren Robert Gabriel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1.100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-03 fjernes Bestyrelse: Ole Lykke Ravnsbo (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-09-03 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-08 tilføjes Navne: INTERNATIONAL MARKETING AND FINANCE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-09-07 fjernes Navne: INTERNATIONAL MARKETING AND FINANCE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-09-07 fjernes Bestyrelse: Jørgen Kjær Jacobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-09-07 fjernes Binavne: MERMAID MANAGEMENT A/S, IMF A/S (offentliggjort 2015-10-28)
Den 1990-09-07 fjernes Direktion: Søren Holmvang (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-09-07 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Ole Erbst, Revisionsfirmaet Ole Erbst (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-03 tilføjes Navne: INTERNATIONAL MARKETING AND FINANCE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-05-02 fjernes Navne: NIBE INVEST A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-05-02 fjernes Bestyrelse: Jonna Sander Holmvang (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-11-16 fjernes Bestyrelse: Lis Vad (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Munkegade 6, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-07-01 tilføjes Bestyrelse: Lis Vad (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1985-07-01 tilføjes Binavne: IMF ApS, MERMAID MANAGEMENT A/S, IMF A/S, ADVENTURE MARKETING A/S, VENTURE MARKETING A/S, ADVENTURE MARKETING A/S, CAPREOLUS INVEST A/S (offentliggjort 2015-10-28)
Den 1985-07-01 fjernes Binavne: IMF ApS (offentliggjort 2015-10-28)
Den 1985-07-01 tilføjes Direktion: Søren Holmvang (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1985-07-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-07-01 tilføjes Navne: NIBE INVEST A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1985-07-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-01 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Ole Erbst, Revisionsfirmaet Ole Erbst, REVISIONSFIRMAET EGEKVIST, REVISIONSFIRMAET BJARNE AAEN & CO. ApS, STATSAUTORISERET REVISIONSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-05-11)
Den 1985-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)