Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1993-05-19 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 12. JANUAR 1985 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellekrattet 17, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1985-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 fjernes Revisor: KONSULENTFIRMAET LUND & PARTNER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-08 fjernes Direktion: Wenche Hjorth Melchiors (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-16 fjernes Direktion: Henrik Christian Melchiors (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-16 fjernes Revisor: POUL ELLEHAMMER HANSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 469.630,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellekrattet 17, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-19 tilføjes Direktion: Henrik Christian Melchiors (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive speciallægevirksomhed, administration og udlejning af driftsinventar til lægevirksomhed samt anden investering og anden dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-19 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 12. JANUAR 1985 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-19 tilføjes Revisor: POUL ELLEHAMMER HANSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, KONSULENTFIRMAET LUND & PARTNER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-19 tilføjes Vedtægter: 1985-06-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)