Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringstedgade 150, 4700 Næstved (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-12-21 fjernes Binavne: AGA-DEPOT NÆSTVED/RINGSTED ApS (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-12-21 fjernes Direktion: Helge Viggo Jeppesen (direktion) (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1985-09-30 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-06-28 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-12-21 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-12-21 fjernes Legale ejere: H.V.J. HOLDING ApS (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-12-21 fjernes Navne: GAS- & SVEJSEDEPOTET ApS (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-12-21 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-12-21 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-12-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-12-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2014-03-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2014-03-04 fjernes Revisor: Multi Revision I/S (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-02-01 tilføjes Revisor: Multi Revision I/S (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2009-02-01 fjernes Revisor: Klaus Bach Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ (offentliggjort 2003-01-13)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringstedgade 150, 4700 Næstved (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringstedgade 150, 4700 Næstved (offentliggjort 2006-10-17)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringstedgade 150, 4700 Næstved (offentliggjort 2006-10-17)
Den 2006-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Tømrervænget 2, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-13 tilføjes Direktion: Helge Viggo Jeppesen (direktion) (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2006-06-13 fjernes Direktion: Leif Stougård Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-13 tilføjes Legale ejere: H.V.J. HOLDING ApS (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2006-06-13 tilføjes Revisor: Klaus Bach Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-13 fjernes Revisor: HARTMANN WENNICKE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og håndværksvirk- somhed samt anden virksomhed i forbindelse hermed (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2006-04-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2006-04-25 tilføjes Vedtægter: 2006-04-25 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-08-26 tilføjes Revisor: HARTMANN WENNICKE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-26 fjernes Revisor: DATOSELSKABET AF 14. OKTOBER 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-07-28 tilføjes Revisor: DATOSELSKABET AF 14. OKTOBER 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-28 fjernes Revisor: Groth-Rydder A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ (offentliggjort 2003-01-13)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-28 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2001-08-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-02 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-01 fjernes Direktion: Carsten Brandt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-05 tilføjes Revisor: Groth-Rydder A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-05 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1993-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-05 fjernes Revisor: G L B STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-11 tilføjes Navne: GAS- & SVEJSEDEPOTET ApS (offentliggjort 2016-12-21)
Den 1992-01-10 fjernes Navne: AGA DEPOT, NÆSTVED/RINGSTED ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-10-25 fjernes Direktion: Hans Rønnow Olesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-25 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tømrervænget 2, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-06-28 tilføjes Binavne: AGA-DEPOT NÆSTVED/RINGSTED ApS (offentliggjort 2016-12-21)
Den 1985-06-28 tilføjes Direktion: Hans Rønnow Olesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-09-30 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 1985-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-06-28 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 1985-06-28 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-06-28 tilføjes Navne: AGA DEPOT, NÆSTVED/RINGSTED ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1985-06-28 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 1985-06-28 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 1985-06-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-09)
Den 1985-06-28 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, G L B STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 1985-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-21)