Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Direktion | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Reelle ejere | ||||
Hvidhvask | Bibranche | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2006-12-08 sletter virksomheden Ejerskaber: AD DANMARK A/S. (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2015-06-11 sletter virksomheden Ejerskaber: MJKJ EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2016-03-03 sletter virksomheden Ejerskaber: Vestjyske Erhvervsejendomme A/S. (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2019-04-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MJKJ EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2022-03-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Vestjyske Erhvervsejendomme A/S. (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2023-01-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-08-22 tilføjes Legale ejere: JBN Finans Holding ApS, KH Finans Holding ApS (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2022-08-22 fjernes Legale ejere: Jørgen Bjørnkjær Nielsen, Kurt Henriksen, Elly Henriksen (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2022-03-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-12-22 tilføjes Direktion: Jørgen Bjørnkjær Nielsen (direktør) (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 tilføjes Vedtægter: 2021-12-22 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 fjernes Bestyrelse: Kurt Henriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-03-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-11 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Bjørnkjær Nielsen (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2018-11-10 fjernes Reelle ejere: Jørgen Bjørnkjær Nielsen (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2018-11-11 fjernes Legale ejere: Mona Nielsen (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2018-03-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-02-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2000-05-12)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2003-11-19)
Den 2007-09-28 tilføjes Bestyrelse: Søren Peder Høj (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-28 fjernes Bestyrelse: Elly Henriksen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-28 fjernes Direktion: Jørgen Bjørnkjær Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tøstrupvej 36, 6880 Tarm (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Tøstrupvej 36, 6880 Tarm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2003-11-19)
Den 2003-02-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og finansiering samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene, af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2003-02-07 tilføjes Vedtægter: 2003-02-07 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2001-01-05 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-05 fjernes Revisor: ND REVISION RINGKØBING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-13 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2000-05-12)
Den 2000-05-12 fjernes Hovedbranche: Finansieringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Legale ejere: Mona Nielsen, Jørgen Bjørnkjær Nielsen, Kurt Henriksen, Elly Henriksen (offentliggjort 2019-10-28)
Den 1999-09-30 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Bjørnkjær Nielsen, Kurt Henriksen (offentliggjort 2019-12-02)
Den 1999-09-28 tilføjes Bestyrelse: Elly Henriksen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 1.240.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-09 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-19 tilføjes Kapital (Kapital): 91.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-26 fjernes Direktion: Kristian Frederik Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tøstrupvej 36, 6880 Tarm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-08-09 tilføjes Bestyrelse: Kurt Henriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1985-08-09 tilføjes Direktion: Kristian Frederik Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1985-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-08-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-09 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-08-09 tilføjes Navne: K.K.J. FINANS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-08-09 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-09 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1985-08-09 tilføjes Revisor: ND REVISION RINGKØBING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)