Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Virksomhedsform | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 1995-08-11 fjernes Navne: VIKING FLOWERS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Strandvej 142, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-08 fjernes Direktion: Cornelis Pieneman (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1985-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-05-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-20 fjernes Revisor: Bent Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-19 tilføjes Navne: VIKING FLOWERS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-18 fjernes Navne: CENTRUM PUDS & RENGØRING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-18 fjernes Direktion: Finn Femø Fjorder (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-18 fjernes Revisor: Reg. revisor Jørgen Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med blomster, planter og tilbehør samt at foretage aktiviteter af enhver art i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-01 tilføjes Vedtægter: 1993-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-22 tilføjes Kapital (Kapital): 140.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-22 fjernes Direktion: Mads Hvistendahl Munch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-22 fjernes Revisor: Inpact Holding af 31. December 1992, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Strandvej 142, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-10 tilføjes Direktion: Mads Hvistendahl Munch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-05-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-10 tilføjes Navne: CENTRUM PUDS & RENGØRING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-10 tilføjes Revisor: Inpact Holding af 31. December 1992, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Reg. revisor Jørgen Andersen, Bent Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)