Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenvængets Hovedvej 6, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-26 fjernes Bestyrelse: Erik Olesen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-26 fjernes Direktion: Susanna Olesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1985-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-26 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-26 fjernes Navne: 'RAADMANDSHUSE' ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-26 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-04-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at købe, eje, udleje og sælge fast ejendom samt anden dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene eller af to andre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-26 tilføjes Vedtægter: 1999-04-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-05 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 2.330.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-13 fjernes Direktion: Erik Olesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-18 fjernes Bestyrelse: Lis Boldsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-18 fjernes Direktion: Gert Stilling (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-26 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-23 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenvængets Hovedvej 6, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-04-15 tilføjes Bestyrelse: Lis Boldsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-15 tilføjes Direktion: Gert Stilling (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-15 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-04-15 tilføjes Navne: 'RAADMANDSHUSE' ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-04-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-15 tilføjes Revisor: Green IV ApS, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)