Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1993-09-27 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 1160 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Fåborgvej 3-5, 5250 Odense SV (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-17 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-17 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-17 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 16/8 1991 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-14 fjernes Direktion: Anna Vennerstrøm Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med fast ejendom samt finansiering og anden virksomhed i forbindelse her- med (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-04 tilføjes Vedtægter: 1985-09-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fåborgvej 3-5, 5250 Odense SV (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-15 tilføjes Direktion: Anna Vennerstrøm Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-15 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 1160 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-15 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET AF 16/8 1991 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)