Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Binavne | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2002-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 59, 3. th., 1550 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 fjernes Navne: OOJ 59 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 fjernes Omlægningsperiode slut: 1996-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 fjernes Omlægningsperiode start: 1995-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 fjernes Bestyrelse: Gurli Theisen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 fjernes Direktion: Kai Helmer Theisen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-30 tilføjes Direktion: Kai Helmer Theisen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 59, 3. th., 1550 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-15 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 41, 1879 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive håndværk, industri samt finansiering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-16 tilføjes Navne: OOJ 59 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-15 fjernes Navne: EL-MORVILLE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-16 tilføjes Vedtægter: 2000-10-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-16 fjernes Binavne: WAHLQVIST EL A/S, VESTERBRO INSTALLATIONSFORRETNING A/S, FREDERIKSBERG INSTALLATIONSFORRETNING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-21 tilføjes Bestyrelse: Ole Olsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-21 fjernes Bestyrelse: Søren Zilmer Theisen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-04-27 fjernes Direktion: Søren Zilmer Theisen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-24 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-24 fjernes Revisor: VPBLTH A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1996-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1995-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-26 fjernes Revisor: BENT ALSØ A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-06 tilføjes Binavne: WAHLQVIST EL A/S, VESTERBRO INSTALLATIONSFORRETNING A/S, FREDERIKSBERG INSTALLATIONSFORRETNING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-06 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-06 fjernes Revisor: Abacus Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 41, 1879 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-04-15 tilføjes Bestyrelse: Søren Zilmer Theisen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-15 tilføjes Direktion: Søren Zilmer Theisen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-15 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-04-15 tilføjes Navne: EL-MORVILLE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-04-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-15 tilføjes Revisor: Abacus Revision, BENT ALSØ A/S, VPBLTH A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)