Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1997-06-02 fjernes Binavne: THEKOMPAGNIET ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-02 fjernes Navne: IVERSEN & LARSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Kanalholmen 37, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-06-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-28 fjernes Omlægningsperiode slut: 1993-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-28 fjernes Omlægningsperiode start: 1992-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-28 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-28 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-28 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-25 fjernes Direktion: Christian Sieverts (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med the og dermed beslægtede produkter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-01 tilføjes Vedtægter: 1996-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-05 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-20 fjernes Revisor: Hans Erik Frederiksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-10 tilføjes Navne: IVERSEN & LARSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-09 fjernes Navne: TEA TRADING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-09 fjernes Direktion: Grethe Ingvordsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1993-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1992-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-29 fjernes Direktion: Max Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-25 tilføjes Navne: TEA TRADING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-24 fjernes Navne: DANSK HOMØOPATICA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kanalholmen 37, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-07 tilføjes Binavne: THEKOMPAGNIET ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-07 tilføjes Direktion: Max Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-06-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-07 tilføjes Navne: DANSK HOMØOPATICA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-07 tilføjes Revisor: Hans Erik Frederiksen, Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)