Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Binavne | Kvartalsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-04-11 fjernes Binavne: DANSKE FRAGTMÆND HOBRO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Havrevænget 10, 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-31 fjernes Bestyrelse: Kjeld Ahrenkiel Frederiksen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 fjernes Direktion: John Kragh Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-06-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 fjernes Hovedbranche: Stationer, godsterminaler mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-31 fjernes Navne: HOBRO FRAGTCENTRAL ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-31 fjernes Omlægningsperiode slut: 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 fjernes Omlægningsperiode start: 2006-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Stationer, godsterminaler mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Stationer, godsterminaler mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fragtcentral i Hobro og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-18 tilføjes Vedtægter: 2007-10-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-01 tilføjes Bestyrelse: Kjeld Ahrenkiel Frederiksen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-01 fjernes Bestyrelse: Franz Overgaard (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-01 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havrevænget 10, 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Havrevænget 10, 9500 Hobro (offentliggjort 1999-12-14)
Den 2006-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2006-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-11-09 tilføjes Bestyrelse: Allan Thostrup Hansen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-09 fjernes Bestyrelse: Allan Thostrup Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-02-05 tilføjes Bestyrelse: Morten Nygaard Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-05 fjernes Bestyrelse: Jørgen Conradi Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-10-24 tilføjes Kapital (Kapital): 293.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havrevænget 10, 9500 Hobro (offentliggjort 1999-12-14)
Den 1999-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Lucernevej 5, 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-11-14 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Conradi Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-14 fjernes Bestyrelse: Richard Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-11-15 tilføjes Bestyrelse: Svend Aage Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-15 fjernes Bestyrelse: Jørgen Mousten Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 281.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-16 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Mousten Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-16 fjernes Bestyrelse: Peter Lorentzen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-30 tilføjes Direktion: John Kragh Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-30 fjernes Direktion: Leif Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-31 fjernes Bestyrelse: Georg Spanggård Munch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-31 fjernes Direktion: Poul Erik Køpke (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-07 tilføjes Kapital (Kapital): 135.500,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 102.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lucernevej 5, 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-06-07 tilføjes Bestyrelse: Georg Spanggård Munch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-07 tilføjes Binavne: DANSKE FRAGTMÆND HOBRO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-07 tilføjes Direktion: Poul Erik Køpke (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-06-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-07 tilføjes Hovedbranche: Stationer, godsterminaler mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-06-07 tilføjes Navne: HOBRO FRAGTCENTRAL ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-06-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-07 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)