Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Alexander Gravesen | 15.04.1985 | 13.12.2010 | direktion |
Jørgen Gravesen | 15.04.1985 | 19.09.1997 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Alexander Gravesen | 15.04.1985 | 13.12.2010 | bestyrelse |
Jørgen Gravesen | 15.04.1985 | 13.12.2010 | bestyrelse |
Jytte Soltauw Pedersen | 15.04.1985 | 17.02.1994 | bestyrelse |
Jørn Finn Jørgensen | 15.04.1985 | 17.06.1988 | bestyrelse |