Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1998-11-19 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET RÅDHUSTORVET 5 SØNDERBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 88, 1358 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-17 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-17 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-17 fjernes Revisor: P.J. AARUP STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-28 fjernes Direktion: Mogens Werner Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-23 fjernes Bestyrelse: Mogens Werner Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-23 fjernes Direktion: Ole Werner Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive og administrere fast ejendom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-31 tilføjes Vedtægter: 1995-01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 88, 1358 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-15 tilføjes Bestyrelse: Mogens Werner Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-15 tilføjes Direktion: Ole Werner Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-15 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET RÅDHUSTORVET 5 SØNDERBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-15 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-15 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-15 tilføjes Revisor: P.J. AARUP STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)