Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2019-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Sindalsvej 8, 8240 Risskov (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-20 fjernes Binavne: TRANSEUROPE A/S (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-04-30 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-06-07 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-20 fjernes Hovedbranche: Speditører (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-20 fjernes Legale ejere: VED STRANDEN ApS (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-20 fjernes Navne: TRANSEUROPE CARGO SERVICES A/S (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-20 fjernes Omlægningsperiode slut: 1992-06-30 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-20 fjernes Omlægningsperiode start: 1991-05-01 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-20 fjernes Reelle ejere: Torben Helge Huss (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-20 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-20 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-20 fjernes Revisor: Roesgaard Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-20 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-04-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-04-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-04-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-17)
Den 2019-04-09 fjernes Bestyrelse: Torben Helge Huss (bestyrelse) (offentliggjort 2019-04-17)
Den 2019-04-09 fjernes Direktion: Torben Helge Huss (direktion) (offentliggjort 2019-04-17)
Den 2018-11-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-30 tilføjes Revisor: Roesgaard Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2018-08-30 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2017-10-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-03 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2013-12-03 fjernes Revisor: Revisions-Partner I/S, registrerede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-24 tilføjes Revisor: Revisions-Partner I/S, registrerede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-24 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET OLE R. JACOBSEN, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje fast ejendom og forestå erhvervsmæssig udlejning samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2011-03-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene (offentliggjort 2019-04-17)
Den 2011-03-17 tilføjes Vedtægter: 2011-03-17 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2008-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sindalsvej 8, 8240 Risskov (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2008-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Lægårdsvej 15, 8520 Lystrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-01 fjernes Bestyrelse: Joan Jette Ove Huss (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Speditører (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Speditørvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-11-27 tilføjes Bestyrelse: Pernille Kristensen-Huss (bestyrelse) (offentliggjort 2019-04-17)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-10-28 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET OLE R. JACOBSEN, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-28 fjernes Revisor: REALVISION - REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-05)
Den 1996-11-06 tilføjes Bestyrelse: Joan Jette Ove Huss (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-06 fjernes Bestyrelse: Ingolf Madsen Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-07 tilføjes Bestyrelse: Claus Huss (bestyrelse) (offentliggjort 2019-04-17)
Den 1995-06-07 fjernes Bestyrelse: Bjarne Fink-Jakobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-25 tilføjes Revisor: REALVISION - REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-25 fjernes Revisor: Ole Robert Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-06 fjernes Bestyrelse: Carsten Lynderup Riis (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-06 fjernes Direktion: Carsten Lynderup Riis (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1992-06-30 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 1991-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1991-05-01 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 1990-12-31 tilføjes Legale ejere: VED STRANDEN ApS (offentliggjort 2019-12-05)
Den 1990-12-31 tilføjes Reelle ejere: Torben Helge Huss (offentliggjort 2019-12-05)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lægårdsvej 15, 8520 Lystrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-06-07 tilføjes Bestyrelse: Carsten Lynderup Riis (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-07 tilføjes Binavne: TRANSEUROPE A/S (offentliggjort 2019-12-05)
Den 1985-06-07 tilføjes Direktion: Carsten Lynderup Riis (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-04-30 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 1985-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-06-07 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 1985-06-07 tilføjes Hovedbranche: Speditørvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-06-07 tilføjes Navne: TRANSEUROPE CARGO SERVICES A/S (offentliggjort 2019-12-05)
Den 1985-06-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 1985-06-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 1985-06-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-12-05)
Den 1985-06-07 tilføjes Revisor: Ole Robert Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-07 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-12-05)
Den 1985-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-17)