Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1995-02-28 fjernes Navne: DIFKO LEASING A/S AF 1986 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Kristen Bernikows Gade 4, 1105 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-22 fjernes Bestyrelse: Geir Magnus Jansen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-22 fjernes Direktion: Jens Galatius (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1985-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-05-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-22 fjernes Omlægningsperiode slut: 1989-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-22 fjernes Omlægningsperiode start: 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-22 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-22 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-22 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-22 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-28 tilføjes Navne: DIFKO LEASING A/S AF 1986 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-27 fjernes Navne: DIFKO LEASING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive leasingvirksomhed samt an- den i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og næstformand hver for sig i forening med en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-03 tilføjes Vedtægter: 1994-10-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-17 fjernes Bestyrelse: Jens Galatius (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-25 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-22 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-29 fjernes Bestyrelse: Jannie Fursund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-22 fjernes Direktion: John Kvist Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-06 fjernes Bestyrelse: Uffe Christian Jacobsen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1989-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-14 fjernes Bestyrelse: Poul Georg Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-07 fjernes Direktion: Jørgen Olesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 55.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristen Bernikows Gade 4, 1105 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-10 tilføjes Bestyrelse: Poul Georg Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-10 tilføjes Direktion: Jørgen Olesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-05-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-10 tilføjes Navne: DIFKO LEASING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-10 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-10 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-10 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)