Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1998-01-08 fjernes Binavne: AL-REKLAME ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-08 fjernes Navne: BOJO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Djalma Lunds Gård 3, 4000 Roskilde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-18 fjernes Direktion: Flemming Steen Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-18 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 1991-08-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-18 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-18 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-18 fjernes Revisor: Nils Carl Vilhelm Wienmann Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-20 fjernes Binavne: ROSKILDE ADMINISTRATIONSKONTOR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-20 fjernes Direktion: Jeannie Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-20 fjernes Revisor: REVISIONSINSTITUTTET JAN GERLACH REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive reklame- og PR-virksomhed, sætteri og anden grafisk produktion samt handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-28 tilføjes Vedtægter: 1995-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-21 fjernes Direktion: Bodil Harding Brix (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-21 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISOR NC REVISION REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-21 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1991-08-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-20 tilføjes Navne: BOJO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-19 fjernes Navne: BODIL'S JEANS MACHINE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-19 fjernes Revisor: Ejendommen Himmelev Bygade 70-74 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Djalma Lunds Gård 3, 4000 Roskilde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-04 tilføjes Binavne: ROSKILDE ADMINISTRATIONSKONTOR ApS, AL-REKLAME ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-04 tilføjes Direktion: Bodil Harding Brix (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-04 tilføjes Navne: BODIL'S JEANS MACHINE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-04 tilføjes Revisor: Ejendommen Himmelev Bygade 70-74 I/S, STATSAUTORISERET REVISOR NC REVISION REVISIONSAKTIESELSKAB, REVISIONSINSTITUTTET JAN GERLACH REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Nils Carl Vilhelm Wienmann Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)