Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 1992-10-09 fjernes Navne: AKTIESELSKABET AF 20. JUNI 1985. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: D. Lauritzensvej 8, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1985-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-08 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-09 fjernes Bestyrelse: Knud Beck (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-09 fjernes Direktion: Knud Beck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-03 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET AF 20. JUNI 1985. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-02 fjernes Navne: KNUD BECK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, finansierings- og investeringsvirksomhed samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidatorerne hver for sig. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-26 tilføjes Vedtægter: 1990-06-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-04 fjernes Bestyrelse: Kirsten Marie Beck (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: D. Lauritzensvej 8, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-20 tilføjes Bestyrelse: Kirsten Marie Beck (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-20 tilføjes Direktion: Knud Beck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-20 tilføjes Navne: KNUD BECK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)