Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Denni Baré Hansen | 19.02.2004 | 21.05.2012 | direktion |
Freddy Bach Frederiksen | 28.02.2003 | 09.01.2004 | direktion |
Michael Søndergaard | 17.06.1985 | 28.02.2003 | direktion |
Henning Søndergaard | 17.06.1985 | 24.03.1992 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Denni Baré Hansen | 29.12.2004 | 21.05.2012 | bestyrelse |
Claus Denni Baré | 01.12.2004 | 21.05.2012 | bestyrelse |
Rolf Lindegaard Gregersen | 19.02.2004 | 01.12.2004 | formand |
David Drachmann-Sunne | 28.08.2000 | 19.02.2004 | bestyrelse |
Kurt Høgh Nielsen | 28.08.2000 | 19.02.2004 | bestyrelse |
Peder Munk Ravn | 12.01.1998 | 16.02.2005 | bestyrelse |
Bjørn Meier | 12.01.1998 | 19.02.2004 | bestyrelse |
Torben Denni Baré Hansen | 17.06.1985 | 21.05.2012 | bestyrelse |
Michael Søndergaard | 17.06.1985 | 19.03.2003 | bestyrelse |
Michael Jensen | 17.06.1985 | 03.11.2000 | bestyrelse |