Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lisettee Juliet Zofia Schaufuss | 06.03.2018 | 07.02.2023 | direktør |
Camilla Schaufuss Peylecke | 06.03.2018 | 07.02.2023 | direktør |
Lisettee Juliet Zofia Schaufuss | 01.02.2009 | 06.02.2018 | direktør |
Camilla Schaufuss Peylecke | 01.02.2009 | 06.02.2018 | direktør |
Erik Bendt Sindhøj | 01.05.1985 | 08.11.2008 | direktør |
Yvonne Sindhøj | 01.05.1985 | 25.01.2005 | direktør |