Sektion (alle) | |||||||
Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Navne | Hovedbranche | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Virksomhedsform |
Den 2024-08-22 tilføjes Kontaktoplysninger: qa@qvortrup-adm.dk (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2020-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 28, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2020-02-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Sortedam Dossering 43, 2200 København N (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2010-01-14 tilføjes Navne: E/F Solnagården v/Qvortrup Administration (offentliggjort 2010-01-14)
Den 2010-01-13 fjernes Navne: Ejerforeningen Solnagården (offentliggjort 2001-07-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-07-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sortedam Dossering 43, 2200 København N (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2001-07-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 5, 4., 1100 København K (offentliggjort 2001-07-25)
Den 2001-07-17 tilføjes Navne: Ejerforeningen Solnagården (offentliggjort 2001-07-25)
Den 2001-07-16 fjernes Navne: Ejerforeningen Kildebakken 37-61 (offentliggjort 2001-07-25)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1985-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 5, 4., 1100 København K (offentliggjort 2001-07-25)
Den 1985-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-07-01 tilføjes Navne: Ejerforeningen Kildebakken 37-61 (offentliggjort 2001-07-25)
Den 1985-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 110 (offentliggjort 2013-11-22)