Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
xbrl | Revisor | Legale ejere | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-29 tilføjes Binavne: Havbruget Hundshage ApS (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-12-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-12-22 tilføjes Direktion: Anders Østergaard Pedersen (direktør) (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-12-22 fjernes Direktion: Thomas Østergaard Pedersen (direktør) (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er engroshandel med fisk og fiskeprodukter. (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-12-22 tilføjes Navne: HH2 af 22.12.2023 ApS (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-12-21 fjernes Navne: HAVBRUGET HUNDSHAGE A/S (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-12-22 tilføjes Vedtægter: 2023-12-22 (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-12-21 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-12-22 fjernes Bestyrelse: Christian Anker Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-11-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-27 fjernes Bestyrelse: Anders Østergaard Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-08-22 tilføjes Direktion: Thomas Østergaard Pedersen (direktør) (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2022-08-22 fjernes Direktion: Anders Østergaard Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-01-12 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-12 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-11-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-30 fjernes Bestyrelse: Uffe Bruhn Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-11-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-04 tilføjes Bestyrelse: Jesper Bjørn Rasmussen (formand) (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2016-03-03 fjernes Bestyrelse: Thomas Østergaard Pedersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-09-01 fjernes Bestyrelse: Malene Mølgaard Holt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-09-01 fjernes Direktion: Malene Mølgaard Holt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-06 tilføjes Direktion: Malene Mølgaard Holt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-14 tilføjes Bestyrelse: Thomas Østergaard Pedersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive havbrug, herunder fiskeopdræt, produktion og salg af fisk og enhver i forbindelse hermed stående virksomhed efter bestyrelsens skøn samt at eje ejendomme, eje landbrugsejendomme, drive dambrug, drive landbrugsdrift, investering og enhver i forbindelse hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2014-01-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af formanden for bestyrelsen i forening med to bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2014-01-14 tilføjes Vedtægter: 2014-01-14 (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2013-11-21 tilføjes Bestyrelse: Christian Anker Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2013-10-23 tilføjes Bestyrelse: Uffe Bruhn Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-28 tilføjes Bestyrelse: Malene Mølgaard Holt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-28 fjernes Bestyrelse: Jesper Bjørn Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-02 tilføjes Direktion: Anders Østergaard Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2013-01-02 fjernes Direktion: Mads Peder Skøtt Lorenzen (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-01 tilføjes Direktion: Mads Peder Skøtt Lorenzen (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-01 fjernes Direktion: Anders Østergaard Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-01-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2012-01-01 fjernes Revisor: NOMOQ PARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Legale ejere: TBA Holding af 1982 ApS (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2012-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2011-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-01 tilføjes Reelle ejere: Anders Østergaard Pedersen (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2011-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snaptunvej 57, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2011-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Snaptunvej 37, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2009-10-01)
Den 2010-10-25 tilføjes Revisor: NOMOQ PARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 fjernes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 fjernes Revisor: SELSKABET AF 1. 10. 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-19 tilføjes Bestyrelse: Jesper Bjørn Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-19 fjernes Bestyrelse: Anna Lis Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ferskvandsbrug (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Dambrug og fiskeavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snaptunvej 37, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2009-10-01)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Snaptunvej 37, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-02-12 tilføjes Bestyrelse: Thomas Østergaard Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-02-12 fjernes Bestyrelse: Nanna Merete Benedikte Schiørring Blom (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-02-12 tilføjes Direktion: Anders Østergaard Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-02-12 fjernes Direktion: Lars Henning Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-07-17 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-02 tilføjes Kapital (Kapital): 750.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-02 fjernes Bestyrelse: Otto Blichfeldt Kjærgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-06-02 fjernes Revisor: Reg. revisor Jørgen Koch (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-17 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snaptunvej 37, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-07-02 tilføjes Bestyrelse: Otto Blichfeldt Kjærgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1985-07-02 tilføjes Direktion: Lars Henning Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1985-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-07-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-02 tilføjes Hovedbranche: Dambrug og fiskeavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-07-02 tilføjes Navne: HAVBRUGET HUNDSHAGE A/S (offentliggjort 2023-12-29)
Den 1985-07-02 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-02 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1985-07-02 tilføjes Revisor: Reg. revisor Jørgen Koch, SELSKABET AF 1. 10. 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-12-29)
Den 1985-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)