Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
OPLØST EFTER FUSION | 14.11.1995 | 14.11.1995 |
NORMAL | 29.07.1985 | 13.11.1995 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
VINTHER BUUS, RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S, AALBORG | 09.06.1990 | 20.11.1995 |
VINTHER BUUS INDUSTRIRÅDGIVNING, KØBENHAVN A/S | 29.07.1985 | 08.06.1990 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af 3 af bestyrelsens medlemmer i forening eller af et medlem af direktionen | 23.12.1992 | 14.11.1995 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.