Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 10.12.1990 | 10.12.1990 |
UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.08.1990 | 09.12.1990 |
NORMAL | 02.07.1985 | 14.08.1990 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
Jens Anker Aundrup. | 02.07.1985 | 10.12.1990 |
Virksomheden har ikke ændret Revisor i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
AKTIESELSKABET AF 2/7 1985 | 25.08.1989 | 21.12.1990 |
REVISIONSFIRMAET OLE BANG A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER | 02.07.1985 | 24.08.1989 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af likvidator | 15.08.1990 | 10.12.1990 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.