Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-12-14 fjernes Navne: Ø-INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Kollegiehaven 39, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-06 fjernes Direktion: Henrik Ørbekker (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-05-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-06 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 1991-09-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-06 fjernes Regnskabs år: --05-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-06 fjernes Regnskabs år: --05-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-06 fjernes Revisor: OLE SVEISTRUP HILLERØD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og finansiering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-12 tilføjes Vedtægter: 1992-08-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-07 tilføjes Navne: Ø-INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-06 fjernes Navne: YNF 1997 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-26 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1991-09-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kollegiehaven 39, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-31 tilføjes Direktion: Henrik Ørbekker (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-05-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-31 tilføjes Navne: YNF 1997 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-31 tilføjes Regnskabs år: --05-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-31 tilføjes Regnskabs år: --05-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-31 tilføjes Revisor: OLE SVEISTRUP HILLERØD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)