Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Løcke | 30.01.1998 | 30.06.1999 | direktion |
Gert Lund | 21.03.1985 | 30.01.1998 | direktion |
Geir Magnus Jansen | 21.03.1985 | 26.04.1995 | direktion |
Geir Magnus Jansen | 21.03.1985 | 09.03.1992 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Tilsted Knudsen | 14.06.1999 | 30.06.1999 | bestyrelse |
Ole Christian Vad | 30.01.1998 | 30.06.1999 | bestyrelse |
Jørgen Schrøder Madsen | 30.01.1998 | 14.06.1999 | bestyrelse |
Lars Løcke | 09.12.1997 | 30.06.1999 | bestyrelse |
Mette Frosch-Hansen | 19.11.1996 | 09.12.1997 | bestyrelse |
Jens Galatius | 14.11.1995 | 19.11.1996 | bestyrelse |
Gert Lund | 21.03.1985 | 30.01.1998 | bestyrelse |
Ib Yde | 21.03.1985 | 30.01.1998 | bestyrelse |
Jakob Henrik Havsteen | 21.03.1985 | 14.11.1995 | bestyrelse |
Geir Magnus Jansen | 21.03.1985 | 26.04.1995 | bestyrelse |
Gert Lund | 21.03.1985 | 09.03.1992 | bestyrelse |
Ib Yde | 21.03.1985 | 09.03.1992 | bestyrelse |
Geir Magnus Jansen | 21.03.1985 | 09.03.1992 | bestyrelse |
Peder Christian Pedersen | 21.03.1985 | 23.12.1991 | bestyrelse |
Poul Georg Jensen | 21.03.1985 | 01.11.1988 | bestyrelse |