Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Direktion | Dekret | ||||
xbrl | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2024-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Callisensvej 5, 2900 Hellerup (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1985-12-31 (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-01-01 (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-06 fjernes Hovedbranche: Fysio- og ergoterapeuter (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-06 fjernes Legale ejere: Jacob Amdi Vesterlund Pedersen (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-06 fjernes Navne: VESTERLUND FYSIOTERAPI ApS (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-06 fjernes Reelle ejere: Jacob Amdi Vesterlund Pedersen (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2023-07-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2023-07-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-14 fjernes Direktion: Jacob Amdi Vesterlund Pedersen (direktør) (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-18 Statstidende Dekret
Den 2022-07-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-05-28 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-01 fjernes Revisor: Niels Lynge Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fysio- og ergoterapeuter (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fysioterapeutiske klinikker og praktiserende fysioterapeuter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Callisensvej 5, 2900 Hellerup (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2006-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredensvej 37, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-03-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed, fysioterapeutisk virksomhed, handel og industri samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-02-22)
Den 1999-03-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2023-07-20)
Den 1999-03-26 tilføjes Vedtægter: 1999-03-26 (offentliggjort 2024-02-22)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-11-18 tilføjes Revisor: Niels Lynge Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-18 fjernes Revisor: Erik Halfdan Hultquist (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2024-02-22)
Den 1997-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-02-22)
Den 1995-12-12 tilføjes Revisor: Erik Halfdan Hultquist (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-12 fjernes Revisor: Henrik Pommerencke (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-22 tilføjes Revisor: Henrik Pommerencke (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-22 fjernes Revisor: PEKA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-23 fjernes Revisor: Frans Vestergren Thomsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-04 tilføjes Revisor: PEKA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-20)
Den 1991-01-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-03-01)
Den 1989-12-14 tilføjes Navne: VESTERLUND FYSIOTERAPI ApS (offentliggjort 2024-02-22)
Den 1989-12-13 fjernes Navne: KONSULENT- & ADMINISTRATIONSSELSKABET JVP ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-03-01)
Den 1989-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredensvej 37, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-06-18 tilføjes Direktion: Jacob Amdi Vesterlund Pedersen (direktør) (offentliggjort 2023-07-20)
Den 1985-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-12-31 (offentliggjort 2024-02-22)
Den 1985-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-01-01 (offentliggjort 2024-02-22)
Den 1985-06-18 tilføjes Hovedbranche: Fysioterapeutiske klinikker og praktiserende fysioterapeuter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-06-18 tilføjes Legale ejere: Jacob Amdi Vesterlund Pedersen (offentliggjort 2024-02-22)
Den 1985-06-18 tilføjes Navne: KONSULENT- & ADMINISTRATIONSSELSKABET JVP ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1985-06-18 tilføjes Reelle ejere: Jacob Amdi Vesterlund Pedersen (offentliggjort 2024-02-22)
Den 1985-06-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-02-22)
Den 1985-06-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-02-22)
Den 1985-06-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-22)
Den 1985-06-18 tilføjes Revisor: Frans Vestergren Thomsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-22)
Den 1985-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)