Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
Formål | Vedtægter | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2018-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Rahbæksvej 12, 7260 Sønder Omme (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-08-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-06-30 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-08-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-01-01 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-08-28 fjernes Hovedbranche: Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-08-28 fjernes Legale ejere: Arnfred Skriver Pedersen (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-08-28 fjernes Navne: ApS SUK AF 23.6.1992 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-08-28 fjernes ObligatoriskEmail: arnfred70@gmail.com (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-08-28 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-08-28 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-08-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-08-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2017-02-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2017-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2017-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-14)
Den 2017-01-14 fjernes Direktion: Arnfred Skriver Pedersen (direktion) (offentliggjort 2017-01-14)
Den 2015-08-05 tilføjes ObligatoriskEmail: arnfred70@gmail.com (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2013-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rahbæksvej 12, 7260 Sønder Omme (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2013-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 65, 7260 Sønder Omme (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2013-01-03 tilføjes Direktion: Arnfred Skriver Pedersen (direktion) (offentliggjort 2017-01-14)
Den 2013-01-03 fjernes Direktion: Aase Førgaard Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af computere og it-udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels-, service-, håndværks- og produktionsvirksomhed, samt hermed efter direktionens skøn, beslægtet virksomhed (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2007-11-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2017-01-14)
Den 2007-11-20 tilføjes Vedtægter: 2007-11-20 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2007-11-20 fjernes Revisor: PARTNER REVISION VEST VARDE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 65, 7260 Sønder Omme (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 65, 7260 Sønder Omme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-20 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION VEST VARDE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-20 fjernes Revisor: H. E. INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-22 tilføjes Revisor: H. E. INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-22 fjernes Revisor: Hans Vilhelm Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 1996-12-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-19)
Den 1992-07-08 tilføjes Navne: ApS SUK AF 23.6.1992 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 1992-07-07 fjernes Navne: REVISIONSFIRMAET A. S. PEDERSEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-07-07 fjernes Direktion: Arnfred Skriver Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 65, 7260 Sønder Omme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-06-10 tilføjes Direktion: Arnfred Skriver Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-06-30 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 1985-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-01-01 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 1985-06-10 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af computere og it-udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-06-10 tilføjes Navne: REVISIONSFIRMAET A. S. PEDERSEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1985-06-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 1985-06-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 1985-06-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-19)
Den 1985-06-10 tilføjes Revisor: Hans Vilhelm Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-06-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 1985-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-14)
Den 1985-01-01 tilføjes Legale ejere: Arnfred Skriver Pedersen (offentliggjort 2018-09-19)