Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ralf Møller Larsen | 30.11.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Østergaard Larsen | 17.10.2016 | 30.11.2018 | direktør |
Mirko Fischer | 04.03.2010 | 17.10.2016 | direktør |
Kevin Baker | 17.11.2008 | 04.03.2010 | direktør |
Philip Marker | 01.04.1996 | 17.11.2008 | direktør |
Jens Poulsen | 22.05.1985 | 01.04.1996 | adm. dir |
Tonny Alban Petersen | 22.05.1985 | 29.06.1993 | adm. dir |
Carsten Dalgaard Hansen | 22.05.1985 | 20.02.1992 | direktør |
Karsten Thorsted | 22.05.1985 | 21.11.1991 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tarjei Berntsen Eide | 23.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Ralf Møller Larsen | 30.11.2018 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ludger Georg Te Laak | 30.11.2018 | 23.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Ralf Møller Larsen | 17.10.2016 | 29.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Østergaard Larsen | 04.03.2010 | 30.11.2018 | formand |
Mirko Fischer | 04.03.2010 | 17.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
Hervé Léopold Denis Sarteau | 17.11.2008 | 04.03.2010 | bestyrelsesmedlem |
Tonny Hindsfeldt | 31.10.2008 | 12.01.2009 | formand |
Morten Sennecker Schultz | 14.03.2008 | 31.10.2008 | formand |
Kevin Baker | 20.04.2007 | 04.03.2010 | bestyrelsesmedlem |
Raymond Geoffrey Ward | 13.12.2006 | 20.04.2007 | bestyrelsesmedlem |
Jan Krejnå Blicher | 16.10.2006 | 14.03.2008 | formand |
Herve Leopold Denis Sarteau | 01.08.2006 | 16.10.2006 | formand |
Klaus Bo Andersen | 15.06.2006 | 13.12.2006 | bestyrelsesmedlem |
Rory Joseph O´Neill | 13.08.1998 | 12.07.1999 | bestyrelsesmedlem |
Lis Warberg | 29.04.1998 | 01.08.2006 | formand |
Erik Voight Jørgensen | 18.09.1997 | 05.02.1998 | formand |
Peter Tolhurst | 04.08.1997 | 13.08.1998 | bestyrelsesmedlem |
John Osborn | 04.08.1997 | 18.09.1997 | bestyrelsesmedlem |
John Christopher Reynolds | 19.12.1996 | 04.08.1997 | bestyrelsesmedlem |
Philip Marker | 01.04.1996 | 17.11.2008 | bestyrelsesmedlem |
David William Rogers | 25.01.1996 | 04.08.1997 | bestyrelsesmedlem |
Lars Johny Nilsson | 22.05.1985 | 29.04.1998 | formand |
Ole Elverdam Borch | 22.05.1985 | 04.08.1997 | bestyrelsesmedlem |
Jette Thomsen | 22.05.1985 | 04.08.1997 | bestyrelsesmedlem |
Roger Murray | 22.05.1985 | 04.08.1997 | formand |
Daniel van Oosten Slingeland | 22.05.1985 | 19.12.1996 | bestyrelsesmedlem |
Einar Finn Hafstad | 22.05.1985 | 01.01.1996 | bestyrelsesmedlem |
Niels Henrik Roth | 22.05.1985 | 10.04.1995 | bestyrelsesmedlem |
Peter Jorgen Pistor | 22.05.1985 | 10.04.1995 | bestyrelsesmedlem |
Christian Frederik Harboe Wissum | 22.05.1985 | 10.04.1995 | formand |
Oscar Mosgaard | 22.05.1985 | 10.04.1995 | næstformand |
Gabriel Rohde | 22.05.1985 | 19.04.1993 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Kielland | 22.05.1985 | 19.04.1993 | bestyrelsesmedlem |
Ove Munch | 22.05.1985 | 15.10.1992 | bestyrelsesmedlem |
Peter Olaf Nissen Larson | 22.05.1985 | 15.10.1992 | bestyrelsesmedlem |
Erik Benny Winther | 22.05.1985 | 15.10.1992 | bestyrelsesmedlem |
Karoly Laszlo Nemeth | 22.05.1985 | 15.10.1992 | formand |
Per Anders Bjerregaard | 22.05.1985 | 15.10.1992 | næstformand |
Morten Per Olsen | 22.05.1985 | 04.06.1992 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Pedersen | 22.05.1985 | 06.05.1992 | bestyrelsesmedlem |
Carl Ove Nielsen | 22.05.1985 | 06.05.1992 | bestyrelsesmedlem |
Leif Reinholdt Erlandsen | 22.05.1985 | 06.05.1992 | formand |
Fritz Henrik Schur | 22.05.1985 | 06.05.1992 | næstformand |
Kurt Melsing Frederiksen | 22.05.1985 | 25.03.1992 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Christian Holger Smidt | 22.05.1985 | 16.05.1988 | bestyrelsesmedlem |
Geir Magnus Jansen | 22.05.1985 | 16.05.1988 | bestyrelsesmedlem |
Kjeld Arnth Jørgensen | 22.05.1985 | 16.05.1988 | bestyrelsesmedlem |
Ib Yde | 22.05.1985 | 16.05.1988 | formand |