Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jens Klavsen | 25.04.2005 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Peter Alnor | 18.06.1998 | 21.02.2001 | direktion |
Henrik Ragn | 15.02.1985 | 25.04.2005 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Birgitte Boris Fleggaard | 25.04.2005 | bestyrelse |
Susanne Boris Fleggaard | 25.04.2005 | bestyrelse |
Anders Hedetoft | 25.04.2005 | formand |
Ole Boris Fleggaard | 25.04.2005 | næstformand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Ragn | 25.04.2005 | 22.02.2006 | næstformand |
Steen Folmer Pedersen | 12.03.1997 | 22.12.2008 | bestyrelse |
Klaus Quorp Lausen | 12.03.1997 | 25.04.2005 | bestyrelse |
Poul Jacob Bødker Nielsen | 12.03.1997 | 25.04.2005 | bestyrelse |
Peter Boris Fleggaard | 15.02.1985 | 25.04.2005 | formand |
Birgitte Boris Fleggaard | 15.02.1985 | 12.03.1997 | bestyrelse |
Susanne Boris Fleggaard | 15.02.1985 | 12.03.1997 | bestyrelse |