Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Reelle ejere | Legale ejere | Hovedbranche | Revisor | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenkær 10, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Holbækvej 36, st. 4., 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-05 tilføjes Kontaktoplysninger: asx7706aps@gmail.com (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-04 fjernes Kontaktoplysninger: jorgencarlsen1@gmail.com (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2021-01-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-18 tilføjes Direktion: Jan Erik Carlsen (direktør) (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2020-12-18 fjernes Direktion: Jørgen Erik Carlsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-12-18 tilføjes Reelle ejere: Frank René Carlsen, Jan Erik Carlsen, Adam Philip Carlsen, Patrick Albert Erik Carlsen, Nanna Linea Bjelland, Magnus Rene Carlsen (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2020-12-18 fjernes Reelle ejere: Jørgen Erik Carlsen (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2020-12-17 fjernes Reelle ejere: Adam Philip Carlsen, Patrick Albert Erik Carlsen, Nanna Linea Bjelland, Magnus Rene Carlsen, Frank René Carlsen, Jan Erik Carlsen (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2020-12-18 fjernes Legale ejere: Jørgen Erik Carlsen (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2019-12-18 tilføjes Kontaktoplysninger: jorgencarlsen1@gmail.com (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2019-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holbækvej 36, st. 4., 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-01-05)
Den 2019-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Mortens Vej 13, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-09-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-20 tilføjes Legale ejere: Adam Philip Carlsen, Patrick Albert Erik Carlsen, Nanna Linea Bjelland, Magnus Rene Carlsen, Frank René Carlsen, Jan Erik Carlsen (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2018-12-20 tilføjes Reelle ejere: Adam Philip Carlsen, Patrick Albert Erik Carlsen, Nanna Linea Bjelland, Magnus Rene Carlsen, Frank René Carlsen, Jan Erik Carlsen, Jørgen Erik Carlsen (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2018-12-19 fjernes Reelle ejere: Jørgen Erik Carlsen (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2018-12-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-16 fjernes Direktion: Jette Carlsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-12-15 fjernes Revisor: ELSTED REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-01 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET FINN HELLERUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-17 tilføjes Revisor: ELSTED REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-17 fjernes Revisor: Ole Holm Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 215.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-13 tilføjes Revisor: Ole Holm Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-13 fjernes Revisor: PAO, KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investering og handel med fast ejendom, samt ejendomsadministration (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-12 tilføjes Vedtægter: 1996-02-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Mortens Vej 13, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-10-22)
Den 1985-02-01 tilføjes Direktion: Jette Carlsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1985-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-01 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-02-01 tilføjes Legale ejere: Jørgen Erik Carlsen (offentliggjort 2021-01-18)
Den 1985-02-01 tilføjes Navne: ASX 7706 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-02-01 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Erik Carlsen (offentliggjort 2019-10-28)
Den 1985-02-01 tilføjes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-01 tilføjes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1985-02-01 tilføjes Revisor: PAO, KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)