Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gunnar Surlykke Nielsen | 24.05.1985 | 26.07.2016 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Pia Surlykke Vosny | 17.05.1996 | 26.07.2016 | bestyrelse |
Claus Surlykke Nielsen | 17.05.1996 | 26.07.2016 | bestyrelse |
Gunnar Surlykke Nielsen | 24.05.1985 | 26.07.2016 | bestyrelse |
Karin Marie Nielsen | 24.05.1985 | 26.07.2016 | formand |
Bjarne Wollesen | 24.05.1985 | 29.03.1996 | bestyrelse |