Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Steen Ivar Hoppe | 05.04.2019 | direktør |
Peter Nielsen Bjerrum | 22.02.2008 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bjarne Brian Jensen | 01.04.1985 | 03.02.2012 | direktør |
Vagn Damm Pedersen | 01.04.1985 | 19.10.1990 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Steen Ivar Hoppe | 18.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Peter Nielsen Bjerrum | 18.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Peter Rich Thomsen | 18.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Lars Ejnar Damgaard Jensen | 18.01.2019 | formand |