Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Hvidhvask | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | Formål | ||||
Tegningsregel | Navne | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgårdsparken 220, 5600 Faaborg (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygmestervej 5, 5600 Faaborg (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-10-21 tilføjes Kontaktoplysninger: odense12oester3@gmail.com (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-05-27 fjernes Direktion: Bent Leo Andersen (direktion) (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-05-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-05-17 tilføjes Vedtægter: 2018-05-17 (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-05-17 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-12-06 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2017-12-06 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-06-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-01-30)
Den 2007-11-01 tilføjes Legale ejere: P. ANDERSEN HOLDING FAABORG ApS, B. ANDERSEN HOLDING FAABORG ApS (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2007-11-01 tilføjes Reelle ejere: Bent Leo Andersen, Per Andersen (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2007-05-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med formueforvaltning og udlejningsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-03 tilføjes Vedtægter: 2007-05-03 (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2007-01-15 tilføjes Navne: P.B. ANDERSEN EJENDOMME ApS (offentliggjort 2007-01-15)
Den 2007-01-14 fjernes Navne: MALERFIRMAET KURT ANDERSEN. FAABORG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygmestervej 5, 5600 Faaborg (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-01-30)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygmestervej 5, 5600 Faaborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-10-30 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-12-19)
Den 1998-10-30 fjernes Revisor: SR, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1994-09-19 fjernes Bestyrelse: Bent Leo Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-19 fjernes Direktion: Kurt Leo Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-30 fjernes Bestyrelse: Tove Jenny Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-30 fjernes Revisor: REVISION FYN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 225.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygmestervej 5, 5600 Faaborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-04-26 tilføjes Bestyrelse: Tove Jenny Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-26 tilføjes Direktion: Kurt Leo Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-26 tilføjes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-04-26 tilføjes Navne: MALERFIRMAET KURT ANDERSEN. FAABORG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-04-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-25)
Den 1985-04-26 tilføjes Revisor: REVISION FYN, SR, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)