Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1990-11-28 fjernes Navne: ERHVERVSSELSKABET AF 16/7 1985 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Dr. Tværgade 41, 1302 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-23 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-23 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-23 fjernes Revisor: John Stengel Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-30 fjernes Direktion: Bo Peter Høegh Krøll (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved handel, rådgivende ingeniørvirksomhed og finansiering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-30 tilføjes Vedtægter: 1986-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dr. Tværgade 41, 1302 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-15 tilføjes Direktion: Bo Peter Høegh Krøll (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-15 tilføjes Navne: ERHVERVSSELSKABET AF 16/7 1985 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-15 tilføjes Revisor: John Stengel Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)