Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Bækhøj | 15.05.1996 | 26.02.2013 | direktion |
Mogens Thorbøll Thygesen | 15.04.1985 | 15.05.1996 | direktion |
Ib Mortensen | 15.04.1985 | 23.07.1992 | direktion |
Villy Frydensbjerg Olesen | 15.04.1985 | 04.03.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Johan Blach Petersen | 15.05.1996 | 15.01.2004 | bestyrelse |
Otto Dolmer | 15.05.1996 | 15.01.2004 | bestyrelse |
Niels Christian Andersen | 15.05.1996 | 15.01.2004 | bestyrelse |
Jørgen Bækhøj | 15.05.1996 | 15.01.2004 | bestyrelse |
Axel Kierkegaard | 15.04.1985 | 23.12.1988 | bestyrelse |
Peter Hans Christian Elmelund | 15.04.1985 | 23.12.1988 | bestyrelse |
Ib Mortensen | 15.04.1985 | 23.12.1988 | bestyrelse |
Ulla Birgitte Elmelund | 15.04.1985 | 23.12.1988 | bestyrelse |
Eva Aya Nielsen | 15.04.1985 | 23.12.1988 | bestyrelse |