Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1991-01-15 fjernes Navne: FUTURE PORTEFØLJE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronninggårds Alle 56, 2840 Holte (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1985-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-14 fjernes Revisor: ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-14 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-26 fjernes Bestyrelse: Annemette Jensen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-26 fjernes Direktion: Peter Aagaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-30 fjernes Bestyrelse: Steen Hjermind (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med finansie- ring og enhver anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn står i naturlig forbindelse hermed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-30 tilføjes Vedtægter: 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronninggårds Alle 56, 2840 Holte (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-01 tilføjes Bestyrelse: Steen Hjermind (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-01 tilføjes Direktion: Peter Aagaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-01 tilføjes Navne: FUTURE PORTEFØLJE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-01 tilføjes Revisor: ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)