Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1988-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronningens Tværgade 16, 1302 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 fjernes Direktion: Finn Rønne (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1985-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 fjernes Navne: FR-LEASING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 fjernes Revisor: Ejner Søndberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af driftsudstyr og driftsinventar samt virksomhed i forbindelse hermed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-25 tilføjes Vedtægter: 1985-05-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronningens Tværgade 16, 1302 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-15 tilføjes Direktion: Finn Rønne (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-15 tilføjes Navne: FR-LEASING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-15 tilføjes Revisor: Ejner Søndberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)