Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1994-04-07 fjernes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET AF 1/7 1985 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-24 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-24 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 10, 1552 København V (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-24 fjernes Bestyrelse: Kenn Hansen Staugaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-24 fjernes Direktion: Leif Reinholdt Erlandsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1985-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-24 fjernes Revisor: Erik Nexøe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at indtræde som komplementar i kommanditselskabet hotel "Kystens Perle" K/S, og i den forbindelse hermed at virke som administrator for kommanditselskabets hotel- og restaurationsejendom, som planlægges opført på ejendommen matr.nr. 2 ga Snekkersten, Egebæksvang, beliggende Strandvejen 130, Snekkersten (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-09 tilføjes Vedtægter: 1986-08-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 10, 1552 København V (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-15 tilføjes Bestyrelse: Kenn Hansen Staugaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-15 tilføjes Direktion: Leif Reinholdt Erlandsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-15 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET AF 1/7 1985 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-15 tilføjes Revisor: Erik Nexøe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)