Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse |
Den 1998-11-30 fjernes Navne: VED STRANDEN 14/ADMIRALGADE 24 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksholms Kanal 18, 1220 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-18 fjernes Direktion: Mikael Ståhl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-18 fjernes Omlægningsperiode slut: 1985-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-18 fjernes Omlægningsperiode start: 1985-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-18 fjernes Revisor: Ingvar Krøier Svendsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er som anlæg at erhverve fast ejendom, herunder at erhverve aktie- og anpartsselskaber, hvis eneste aktivitet er at eje fast ejendom samt administrere og udnytte samme (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-15 tilføjes Vedtægter: 1996-05-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-04 fjernes Direktion: Jan Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-21 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-21 fjernes Bestyrelse: Christian Ringnes (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-21 fjernes Direktion: Christian Ringnes (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-21 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-22 tilføjes Navne: VED STRANDEN 14/ADMIRALGADE 24 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-21 fjernes Navne: EJENDOMSSPAR DANMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1.800.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksholms Kanal 18, 1220 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-15 tilføjes Bestyrelse: Christian Ringnes (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-15 tilføjes Direktion: Christian Ringnes (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-15 tilføjes Navne: EJENDOMSSPAR DANMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-15 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1985-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-15 tilføjes Omlægningsperiode start: 1985-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-15 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S, Ingvar Krøier Svendsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)