Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carsten Wessel | 26.06.2007 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Benny Torben Hansen | 19.02.1985 | 26.06.2007 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kenneth Jørgensen | 26.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Mia Wessel | 26.03.2019 | formand |
Carsten Wessel | 31.12.2010 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Simons Færge | 13.11.2020 | 21.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Benny Torben Hansen | 05.09.2007 | 26.03.2019 | formand |
Mia Wessel | 18.09.1997 | 25.03.2019 | bestyrelse |
Rie Jørgensen | 18.09.1997 | 05.09.2007 | bestyrelse |
Ena Hansen | 19.02.1985 | 31.12.2010 | bestyrelse |
Alfred Hansen | 19.02.1985 | 18.09.1997 | bestyrelse |