Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.09.1992 | 15.09.1992 |
UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 13.02.1992 | 14.09.1992 |
NORMAL | 05.03.1985 | 12.02.1992 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
Hans Børge Nielsen. | 05.03.1985 | 15.09.1992 |
Bent Grønbæk. | 05.03.1985 | 21.11.1990 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
ASGER THYLSTRUP ADMINISTRATION ApS | 05.03.1985 | 18.09.1992 |
Virksomheden har ikke ændret Navne i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af likvidator alene | 05.03.1985 | 15.09.1992 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.