Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Stokholm Mikkelsen | 28.10.1997 | 07.08.2003 | direktion |
Flemming Sneftrup | 10.10.1997 | 28.10.1997 | direktion |
Lars Rudbech-Hansen | 18.02.1986 | 10.10.1997 | direktion |
Søren Slangerup Carstensen | 18.02.1986 | 03.07.1995 | direktion |
Carsten Stokholm Mikkelsen | 18.02.1986 | 06.02.1995 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Stokholm Mikkelsen | 18.02.1986 | 24.09.1992 | bestyrelse |
Jakob Olav Stokholm Mikkelsen | 18.02.1986 | 24.09.1992 | bestyrelse |
Jytte Mikkelsen | 18.02.1986 | 24.09.1992 | bestyrelse |