Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1987-10-08 fjernes Navne: TREVESTIA INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Stranden 20, 1061 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-24 fjernes Bestyrelse: Peter Sterup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-24 fjernes Direktion: Elaine Elin Gittel Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-02-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-24 fjernes Omlægningsperiode slut: 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-24 fjernes Omlægningsperiode start: 1986-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-24 fjernes Revisor: Statsaut.revisor Bo Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, investering og finansiering samt leasing og udlejning samt an- den hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-02-09 tilføjes Vedtægter: 1987-02-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1986-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Stranden 20, 1061 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-22 tilføjes Bestyrelse: Peter Sterup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-22 tilføjes Direktion: Elaine Elin Gittel Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-02-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-22 tilføjes Navne: TREVESTIA INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-22 tilføjes Revisor: Statsaut.revisor Bo Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)