Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carsten Gram | 13.05.2009 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Nikolai Johnsen | 28.05.2002 | 13.05.2009 | direktion |
Karen Marie Gerken | 10.11.1999 | 28.05.2002 | direktion |
Kristian Gert Gerken | 01.02.1985 | 10.11.1999 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Elisabeth Helene Gram | 20.05.2014 | formand |
René Gram | 21.05.2012 | bestyrelse |
Carsten Gram | 13.05.2009 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Nikolai Johnsen | 13.05.2009 | 21.05.2012 | næstformand |
Johannes Christian Møller | 22.09.2003 | 20.05.2014 | formand |
Karsten Laursen | 13.12.2000 | 22.09.2003 | bestyrelse |
Niels de Wolff | 04.11.1999 | 13.12.2000 | bestyrelse |
Jørn Aagaard | 04.11.1999 | 13.12.2000 | bestyrelse |
Michael Jepsen | 08.10.1998 | 10.08.1999 | bestyrelse |
Karen Marie Gerken | 01.02.1985 | 27.05.2004 | bestyrelse |
Jan Ranners | 01.02.1985 | 04.11.1999 | bestyrelse |
Kristian Gert Gerken | 01.02.1985 | 04.11.1999 | bestyrelse |