Sektion (alle) | |||||||
Hovedbranche | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2006-06-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-27 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-26 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-10-08)
Den 2006-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Ålborgvej 576, 9760 Vrå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-27 fjernes Bestyrelse: Jens Peter Søndergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-27 fjernes Direktion: Søren Gyldenberg Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-27 fjernes Navne: H.P. HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2006-06-27 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-27 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-27 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-27 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-11-04 fjernes Bestyrelse: Kaj Bundgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-11-26 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Purup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-26 fjernes Bestyrelse: Mogens Mathiasen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-10-25 tilføjes Bestyrelse: Kaj Bundgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-25 fjernes Bestyrelse: Henning Bjerregaard Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-25 tilføjes Direktion: Søren Gyldenberg Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-25 fjernes Direktion: Henning Gyldenberg Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive håndværk, industri, handel samt investeringer i selskaber med tilsvarende formål (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-25 tilføjes Vedtægter: 2002-10-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-10-08)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ålborgvej 576, 9760 Vrå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Ålborgvej 576, 9760 Vrå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-01-14 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-14 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-04-22 tilføjes Bestyrelse: Mogens Mathiasen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-22 fjernes Bestyrelse: Søren Gyldenberg Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-05-05 fjernes Bestyrelse: Henrik Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-01 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-10 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-10 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET OLE BILLE NIELSEN & BJARNE MADSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-09 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-07 fjernes Bestyrelse: Linda Ruth Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-23 tilføjes Navne: H.P. HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-11-22 fjernes Navne: TØMRERMESTER HENNING PEDERSEN, HARKEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-01-18 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET OLE BILLE NIELSEN & BJARNE MADSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ålborgvej 576, 9760 Vrå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-02-26 tilføjes Bestyrelse: Linda Ruth Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-26 tilføjes Direktion: Henning Gyldenberg Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-26 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-02-26 tilføjes Navne: TØMRERMESTER HENNING PEDERSEN, HARKEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1985-02-26 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-26 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-26 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET OLE BILLE NIELSEN & BJARNE MADSEN A/S, REVISIONSFIRMAET OLE BILLE NIELSEN & BJARNE MADSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-26 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)