Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Binavne | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2002-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Jægersborg Alle 25, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-02-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-22 fjernes Navne: H O P NR. 29 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-08-22 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-22 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-22 fjernes Revisor: Frank Clarence Provstgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 fjernes Bestyrelse: Sussi Inge Kirchhof Lassen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-01 fjernes Direktion: Henrik Anders Vinten (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-23 tilføjes Navne: H O P NR. 29 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-10-22 fjernes Navne: STOK EMBALLERING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-10-22 fjernes Bestyrelse: Helle Stok (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-22 fjernes Binavne: STOK LEASING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-05 tilføjes Binavne: STOK LEASING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-22 fjernes Direktion: Niels Peter Beckmann Stok (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-22 fjernes Revisor: P.J. AARUP STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er købe og sælge fast ejendom, løsøre, værdipapirer samt valuta og i forbindelse hermed stående virksomhed samt at udøve næring ved financiel virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-20 tilføjes Vedtægter: 1992-10-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-12 tilføjes Navne: STOK EMBALLERING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-09-11 fjernes Navne: STOK EMBALLERING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-09-11 fjernes Binavne: STOK LEASING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-29 fjernes Binavne: STOCK LEASING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-17 fjernes Bestyrelse: Niels Erik Beckmann Stok (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-17 fjernes Direktion: Niels Erik Beckmann Stok (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jægersborg Alle 25, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-02-15 tilføjes Bestyrelse: Niels Erik Beckmann Stok (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-15 tilføjes Binavne: STOCK LEASING A/S, STOK LEASING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-15 tilføjes Direktion: Niels Erik Beckmann Stok (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-02-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-15 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-02-15 tilføjes Navne: STOK EMBALLERING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1985-02-15 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-15 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-15 tilføjes Revisor: P.J. AARUP STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S, Frank Clarence Provstgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)