Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Formål | ||||
Tegningsregel | Revisor | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Navne | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestervold 2, 1. 3., 6800 Varde (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2024-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 69, 6800 Varde (offentliggjort 2024-02-19)
Den 1997-02-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: THORUP. ALSLEV A/S. (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2015-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PANT INVEST II A/S. (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2023-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 69, 6800 Varde (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2023-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 69, 6800 Varde (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-24 tilføjes Kontaktoplysninger: birthepthorup@gmail.com (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-23 fjernes Kontaktoplysninger: jorgenthorup@gmail.com (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-21 tilføjes Direktion: Birthe Pedersen Thorup (direktør) (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-21 fjernes Direktion: Jørgen Michael Thorup (direktør) (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-21 tilføjes Legale ejere: Birthe Pedersen Thorup (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-21 fjernes Legale ejere: Jørgen Michael Thorup (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-21 tilføjes Reelle ejere: Birthe Pedersen Thorup (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-21 fjernes Reelle ejere: Jørgen Michael Thorup (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-10 tilføjes Vedtægter: 2020-08-10 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-08-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-12-31 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-05-01 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-04-30 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-04-30 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-09-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-10-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-10-25 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Michael Thorup (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2017-10-24 tilføjes Kontaktoplysninger: jorgenthorup@gmail.com (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2017-10-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-08-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel - produktion og investering samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed efter direktionens skøn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-15 tilføjes Vedtægter: 2013-08-15 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2013-08-15 fjernes Revisor: DANSK REVISION ESBJERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-05-20)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-07 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ESBJERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-07 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-10-02 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2009-10-06)
Den 2009-10-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-02-17 tilføjes Legale ejere: Jørgen Michael Thorup (offentliggjort 2023-04-24)
Den 1996-11-25 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 69, 6800 Varde (offentliggjort 2023-04-24)
Den 1985-01-05 tilføjes Direktion: Jørgen Michael Thorup (direktør) (offentliggjort 2023-04-24)
Den 1985-01-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-02-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-01-05 tilføjes Navne: JMT HANDELSSELSKAB ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-01-05 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 1985-01-05 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 1985-01-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-05 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-01-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)