Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Refshalevej 147, 3., 1432 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-02-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-29 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-29 fjernes Navne: STRATEGIFIRMAET ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-29 fjernes Omlægningsperiode slut: 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-29 fjernes Omlægningsperiode start: 2005-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-29 fjernes Revisor: MUNK & IVERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-06 fjernes Bestyrelse: Kim Brejndal (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-06 fjernes Direktion: Mark Kjeldgaard Holst-Mikkelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-06-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde strategisk og ledelsesmæssigt rådgivning til såvel private virksomheder som offentlige organisationer samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-18 tilføjes Navne: STRATEGIFIRMAET ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-17 fjernes Navne: STRATEGOS ApS (offentliggjort 2003-09-01)
Den 2010-06-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-18 tilføjes Vedtægter: 2010-06-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2003-09-17)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Refshalevej 147, 3., 1432 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Margretheholmsvej 2, 1432 København K (offentliggjort 2005-10-27)
Den 2006-03-15 tilføjes Direktion: Mark Kjeldgaard Holst-Mikkelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Bestyrelse: Bo Porstorp Holst-Mikkelsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-31 fjernes Bestyrelse: Claudio Keld Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-01 tilføjes Bestyrelse: Claudio Keld Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Margretheholmsvej 2, 1432 København K (offentliggjort 2005-10-27)
Den 2005-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Cort Adelers Gade 3, 2., 1053 København K (offentliggjort 2005-02-04)
Den 2005-09-01 tilføjes Bestyrelse: Kim Brejndal (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-01 fjernes Direktion: Mark Kjeldgaard Holst-Mikkelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2005-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Cort Adelers Gade 3, 2., 1053 København K (offentliggjort 2005-02-04)
Den 2005-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Katterhøjvej 71, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2004-12-18)
Den 2004-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Katterhøjvej 71, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2004-12-18)
Den 2004-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Cort Adelers Gade 3, 2. tv., 1053 København K (offentliggjort 2004-06-04)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Cort Adelers Gade 3, 2. tv., 1053 København K (offentliggjort 2004-06-04)
Den 2004-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Vennemindevej 64, 2. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2004-06-02)
Den 2003-07-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vennemindevej 64, 2. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2004-06-02)
Den 2003-07-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Katterhøjvej 71, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-29 tilføjes Direktion: Mark Kjeldgaard Holst-Mikkelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-29 fjernes Direktion: Kaj Holst-Mikkelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-29 tilføjes Navne: STRATEGOS ApS (offentliggjort 2003-09-01)
Den 2003-07-28 fjernes Navne: KAJ HOLST-MIKKELSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-29 fjernes Bestyrelse: Jyta Porstorp Holst-Mikkelsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-16 tilføjes Revisor: MUNK & IVERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-16 fjernes Revisor: Ri, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-07-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2003-09-17)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-30 fjernes Hovedbranche: Værtshuse, bodegaer mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-02 tilføjes Revisor: Ri, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-02 fjernes Revisor: Niels Finderup Bech, Revisionsfirmaet O. Søndergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-05-03 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet O. Søndergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-03 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET NIELS BECH (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-30 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET NIELS BECH (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-30 fjernes Revisor: CITY REVISION ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-18 fjernes Bestyrelse: Lars Schønherr Holst-Mikkelsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-15 fjernes Direktion: Lars Schønherr Holst-Mikkelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Katterhøjvej 71, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-02-15 tilføjes Bestyrelse: Lars Schønherr Holst-Mikkelsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-15 tilføjes Direktion: Lars Schønherr Holst-Mikkelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-02-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-15 tilføjes Hovedbranche: Værtshuse, bodegaer mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-02-15 tilføjes Navne: KAJ HOLST-MIKKELSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-02-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-15 tilføjes Revisor: CITY REVISION ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1970-05-13 tilføjes Revisor: Niels Finderup Bech (offentliggjort 2015-02-09)