Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kapital | Tegningsregel | Første regnskabsperiode | Navne | ||||
Regnskabs år | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med finansiering og investering. (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-11-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-11-01 tilføjes Vedtægter: 2016-11-01 (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-11-01 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-11-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2015-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2014-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre træprodukter: fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre træprodukter: fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre træprodukter i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vigen 5, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2006-10-04)
Den 2006-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønlandsvej 6, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-06 tilføjes Direktion: Lisbeth Schjønning Reinert (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-06 fjernes Direktion: Richard Reinert (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-25 tilføjes Legale ejere: Lisbeth Schjønning Reinert (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2001-06-25 tilføjes Reelle ejere: Lisbeth Schjønning Reinert (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-07-30 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-11-03)
Den 1998-07-30 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-11-22 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-22 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er model- og drejervirksomhed, glasfiberproduktion og anden dermed tilknyttet virksomhed (offentliggjort 2016-11-03)
Den 1996-11-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-20 tilføjes Vedtægter: 1996-11-20 (offentliggjort 2016-11-03)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønlandsvej 6, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-12-17 tilføjes Direktion: Richard Reinert (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-12-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-17 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre træprodukter i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-12-17 tilføjes Navne: RICHARD REINERT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-12-17 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-17 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-03)
Den 1984-12-17 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)