Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1998-06-11 fjernes Navne: ERLING HØI-NIELSEN INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Elholm 21, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-09 fjernes Bestyrelse: Kurt Isgreen Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-09 fjernes Direktion: Erling Høi-Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-01-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-09 fjernes Omlægningsperiode slut: 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-09 fjernes Omlægningsperiode start: 1987-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-09 fjernes Revisor: Kpmg C Jespersen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-17 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg og udlejning af automobiler, finansieringsvirksomhed og andre efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, eller af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-28 tilføjes Vedtægter: 1994-10-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-05 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-05 fjernes Revisor: REVISIONSAKTIESELSKABET AF 1903 COLDING & PEDERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-24 tilføjes Navne: ERLING HØI-NIELSEN INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-23 fjernes Navne: 3 B BILER AABENRAA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-06 fjernes Direktion: Povl Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-01 fjernes Revisor: COLDING & PEDERSEN REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-05 tilføjes Navne: 3 B BILER AABENRAA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-04 fjernes Navne: E.H-N INVEST SØNDERBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-04 fjernes Direktion: Lajla Høi-Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-07 fjernes Direktion: Erling Høi-Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-28 tilføjes Navne: E.H-N INVEST SØNDERBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-27 fjernes Navne: NETTOFINANS SØNDERBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-27 fjernes Direktion: Niels Peter Bundgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1987-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elholm 21, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-17 tilføjes Bestyrelse: Kurt Isgreen Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-17 tilføjes Direktion: Niels Peter Bundgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-01-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-17 tilføjes Navne: NETTOFINANS SØNDERBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-17 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, COLDING & PEDERSEN REVISIONSAKTIESELSKAB, REVISIONSAKTIESELSKABET AF 1903 COLDING & PEDERSEN, Kpmg C Jespersen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)